Ленинградская область. Выборг скорбит
Пятница и суббота объявлены днями траура по семи погибшим под обломками жилого дома в Выборге.
Причиной обрушения следствие считает неразрешенную планировку в одной из квартир, которая повредила и без того дряблые несущие конструкции ветхого строения.
Пострадавшим, которые временно расселены в гостиницы, уже начали выплачивать компенсации по 100 тысяч рублей на человека. Вопрос с предоставлением жилья оказался сложнее.
Дело в том, что сразу после ЧП были расселены и жители соседнего, тоже аварийного дома. Таким образом, без крова остались 117 человек, причем многие не хотят перебираться из Выборга в соседние населенные пункты.
Тем не менее, как заверили в областной администрации, оптимальное решение будет найдено, и в ближайшие месяцы все пострадавшие справят новоселье.
Источник: Радио «Балтика»
Совет директоров ОАО «ТГК-1» утвердил Валерия Родина в должности генерального директора ТГК-1.
На заседании, прошедшем в заочной форме 12 сентября 2006 года, Совет директоров ОАО «ТГК-1» одобрил решение о прекращении с 17 сентября 2006 года полномочий генерального директора Общества Лихачева Андрея Николаевича и избрании Родина Валерия Николаевича генеральным директором ТГК-1 с 18 сентября.
Андрей Лихачев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе, в соответствии с п. 5 ст. 77 Трудового кодекса (перевод работника по его просьбе на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность).
Напомним, Андрей Лихачев с октября 1999 года исполнял обязанности, а 8 декабря 1999 года решением Собрания акционеров был избран генеральным директором ОАО «Ленэнерго». В марте 2005 года был назначен генеральным директором вновь образованного ОАО «Территориальная генерирующая компания №1». О своем решении покинуть ТГК - 1 в связи переходом на работу в крупную структуру, создаваемую по решению правительства России, Андрей Лихачев объявил 20 июня 2006 года.
Официально новый генеральный директор компании вступит в должность 18 сентября. Но фактически Валерий Николаевич приступил к работе 4 сентября, когда он был назначен на должность первого заместителя генерального директора энергокомпании – исполняющего обязанности генерального директора.
АСН-инфо